Liste der Mitglieder des Landtages Nordrhein-Westfalen (10. Wahlperiode)
Abgeordnete des 10. Landtags Nordrhein-Westfalen in der Legislaturperiode vom 30. Mai 1985 bis 30. Mai 1990.
Parlaments- und Fraktionsvorsitzende |
Landtagspräsident:
Karl Josef Denzer
Fraktionsvorsitzende:
- SPD: Friedhelm Farthmann
- CDU: Bernhard Worms, ab 15. Mai 1990 Helmut Linssen
- FDP: Achim Rohde
Abgeordnete |
Name | Lebensdaten | Fraktion | Wahlkreis | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Dieter Aderhold | 1939–1989 | SPD | 149 Märkischer Kreis II | † 19. Juni 1989 |
Georg Aigner | 1934 | SPD | 125 Bochum II | |
Hans Alt-Küpers | 1948 | SPD | 001 Aachen I | |
Rudolf Apostel | 1932 | SPD | 065 Wesel IV | |
Hermann-Josef Arentz | 1953 | CDU | Landesliste | |
Hanns Backes | 1925–2015 | CDU | 057 Viersen II | |
Albrecht Beckel | 1925–1993 | CDU | 098 Münster I | |
Peter Bensmann | 1942 | CDU | Landesliste | |
Kurt Biedenkopf | 1930 | CDU | Landesliste | ausgeschieden am 29. Juni 1988 |
Dieter Blumenberg | 1925 | SPD | 015 Köln III | |
Manfred Böcker | 1940 | SPD | 115 Lippe III | |
Karl Böse | 1940–2013 | SPD | 134 Dortmund V | |
Karlheinz Bräuer | 1924–2007 | SPD | 017 Köln V | |
Manfred Braun | 1928 | SPD | 086 Recklinghausen VI | |
Bernhard Brinkert | 1930–2015 | CDU | Landesliste | |
Gerhard Brock | 1922–2009 | CDU | 061 Kleve II | |
Franz Brodowski | 1922–1997 | SPD | 064 Wesel III | |
Karl-Heinz Brülle | 1949 | SPD | 141 Soest II | |
Bernd Brunemeier | 1943 | SPD | 107 Bielefeld III | |
Anke Brunn | 1942 | SPD | 018 Köln VI | |
Norbert Burger | 1932–2012 | SPD | 020 Köln VIII | |
Heidi Busch | 1955 | CDU | Landesliste | |
Jürgen Büssow | 1946 | SPD | 047 Düsseldorf IV | |
Bodo Champignon | 1941 | SPD | 133 Dortmund IV | |
Manfred Dammeyer | 1939 | SPD | 072 Oberhausen II | |
Leo Dautzenberg | 1950 | CDU | Landesliste | |
Brunhild Decking-Schwill | 1937 | CDU | Landesliste | |
Karl Josef Denzer | 1925–2011 | SPD | 105 Bielefeld I | |
Helmut Diegel | 1956 | CDU | Landesliste | |
Hubert Doppmeier | 1944–1992 | CDU | 102 Gütersloh I | |
Wolfram Dorn | 1924–2014 | FDP | Landesliste | |
Roswitha Drecker | 1939 | CDU | Landesliste | nachgerückt am 1. März 1990 |
Rudolf Drese | 1932–2003 | SPD | 062 Wesel I | |
Hartmut Dresia | 1954 | CDU | Landesliste | nachgerückt am 1. Dezember 1989 |
Heinrich Dreyer | 1935–1994 | CDU | Landesliste | |
Karlheinz Edelbrock | 1928–1998 | SPD | 089 Gelsenkirchen III | |
Ludwig Eichhorn | 1924–2006 | SPD | 066 Duisburg I | |
Günther Einert | 1930–2015 | SPD | 150 Märkischer Kreis III | |
Helmut Elfring | 1933 | CDU | 094 Coesfeld I | |
Joachim Erwin | 1949–2008 | CDU | Landesliste | nachgerückt am 7. Juni 1988 |
Klaus Evertz | 1944–2016 | CDU | Landesliste | |
Wolfgang Faber | 1936 | CDU | Landesliste | nachgerückt am 24. September 1987 |
Friedhelm Farthmann | 1930 | SPD | 050 Neuss I | |
Bernd Feldhaus | 1930–2013 | SPD | Landesliste | nachgerückt am 30. Juni 1987 |
Hans-Dieter Fischer | 1942 | CDU | Landesliste | |
Stefan Frechen | 1936 | SPD | 027 Rhein-Sieg-Kreis I | |
Hans Frey | 1949 | SPD | 087 Gelsenkirchen I | |
Ingeborg Friebe | 1931 | SPD | 040 Mettmann I | |
Anne Garbe | 1945 | SPD | 099 Münster II | |
Eugen Gerritz | 1935 | SPD | 058 Krefeld I | |
Rüdiger Goldmann | 1941 | CDU | Landesliste | |
Johannes Gorlas | 1934 | SPD | 078 Essen IV | |
Reinhard Grätz | 1940 | SPD | 034 Wuppertal II | |
Georg Gregull | 1932 | CDU | Landesliste | |
Walter Grevener | 1930 | SPD | 043 Mettmann IV | |
Jürgen Guttenberger | 1941 | SPD | 041 Mettmann II | |
Dieter Haak | 1938–2012 | SPD | 120 Hagen II | |
Karl van Hall | 1926–2014 | CDU | Landesliste | |
Helmut Harbich | 1932 | CDU | 055 Mönchengladbach II | |
Heinz Hardt | 1936 | CDU | Landesliste | |
Günter Harms | 1947 | SPD | 101 Warendorf II | |
Erich Heckelmann | 1935 | SPD | 052 Neuss III | |
Brigitta Heemann | 1949 | SPD | 140 Soest I | |
Lothar Hegemann | 1947 | CDU | Landesliste | |
Herbert Heidtmann | 1928–2013 | SPD | 026 Oberbergischer Kreis II | |
Theo Heimes | 1923–2008 | SPD | Landesliste | nachgerückt am 22. Januar 1988 |
Wilfried Heimes | 1927–2010 | CDU | Landesliste | |
Horst Hein | 1940–1994 | SPD | Landesliste | nachgerückt am 1. April 1989 |
Hermann Heinemann | 1928–2005 | SPD | 130 Dortmund I | |
Manfred Heinemann | 1941 | CDU | Landesliste | |
Peter Heinemann | 1936 | SPD | 080 Essen VI | |
Helmut Hellwig | 1933–2016 | SPD | 129 Herne II | |
Reinhold Hemker | 1944 | SPD | 096 Steinfurt II | |
Manfred Hemmer | 1937 | SPD | 139 Hamm II | |
Horst Henning | 1937–1995 | SPD | 021 Leverkusen I | |
Lothar Hentschel | 1930–1999 | SPD | 082 Recklinghausen II | |
Uwe Herder | 1942–1998 | SPD | 033 Wuppertal I | |
Klaus Heugel | 1936 | SPD | 013 Köln I | |
Ruth Hieronymi | 1947 | CDU | 032 Bonn II | |
Heinz Hilgers | 1948 | SPD | 051 Neuss II | |
Friedrich Hofmann | 1935–2013 | SPD | 070 Duisburg V | |
Hans Hoof | 1925–1998 | CDU | Landesliste | |
Ludgerus Hovest | 1950 | SPD | 063 Wesel II | |
Heinz Hunger | 1938–2008 | SPD | 106 Bielefeld II | |
Otti Hüls | 1942 | CDU | Landesliste | |
Hans Jaax | 1933–2000 | SPD | 030 Rhein-Sieg-Kreis IV | |
Gerhard Jacobs | 1938 | CDU | Landesliste | |
Horst Jäcker | 1941 | CDU | Landesliste | |
Wolfgang Jaeger | 1935 | CDU | Landesliste | |
Siegfried Jankowski | 1927–1997 | SPD | 022 Leverkusen II – Rheinisch-Bergischer Kreis I | |
Hermann Jansen | 1931 | SPD | 054 Mönchengladbach I | |
Jürgen Jentsch | 1939 | SPD | 103 Gütersloh II | |
Reimut Jochimsen | 1933–1999 | SPD | 024 Rheinisch-Bergischer Kreis III | |
Erich Kamp | 1938–1992 | SPD | 126 Ennepe-Ruhr-Kreis I | ausgeschieden am 31. März 1989 |
Hermann Kampmann | 1938 | CDU | Landesliste | |
Heinz Kempken | 1938–1995 | CDU | Landesliste | |
Karl Heinz Kenn | 1926–2000 | SPD | 068 Duisburg III | |
Hans Kern | 1933 | SPD | 025 Oberbergischer Kreis I | |
Werner Kirstein | 1927–2005 | CDU | Landesliste | |
Hans-Ulrich Klose | 1935 | CDU | 053 Neuss IV | |
Albert Klütsch | 1944 | SPD | 011 Erftkreis III – Euskirchen I | |
Günter Knefelkamp | 1927–2017 | CDU | Landesliste | |
Franz-Josef Kniola | 1943 | SPD | 135 Dortmund VI | |
Karl Knipschild | 1935–2016 | CDU | 144 Hochsauerlandkreis III – Siegen-Wittgenstein I | |
Ursula Knott | 1947 | CDU | Landesliste | vormals Ursula Sauré |
Hans Kraft | 1947 | SPD | 042 Mettmann III | |
Wilfried Kramps | 1939–2017 | SPD | 119 Hagen I | |
Ursula Kraus | 1930 | SPD | 036 Wuppertal IV | |
Kurt Krebs | 1945–2017 | CDU | Landesliste | |
Paul Krings | 1917–1985 | SPD | 039 Solingen II | † 2. November 1985 |
Rolf Krumsiek | 1934–2009 | SPD | 110 Minden-Lübbecke I | |
Heinrich Kruse | 1946 | CDU | 091 Borken I | |
Erich Kröhan | 1924–2014 | SPD | 073 Mülheim I | |
Leonhard Kuckart | 1932 | CDU | Landesliste | |
Hans-Joachim Kuhl | 1949 | FDP | Landesliste | |
Helmut Kupski | 1932 | SPD | 059 Krefeld II | |
Wolfram Kuschke | 1950 | SPD | 137 Unna II | |
Heinz Lanfermann | 1950 | FDP | Landesliste | nachgerückt am 27. Mai 1988 |
Dagmar Larisika-Ulmke | 1943–1998 | FDP | Landesliste | |
Waltraud Lauer | 1926–2003 | SPD | 069 Duisburg IV | |
Albert Leifert | 1936–2016 | CDU | 100 Warendorf I | |
Hans-Jürgen Lichtenberg | 1940 | CDU | Landesliste | |
Wilhelm Lieven | 1934–2014 | CDU | Landesliste | |
Helmut Lindner | 1927–2002 | CDU | Landesliste | |
Helmut Linssen | 1942 | CDU | 060 Kleve I | |
Hans Litterscheid | 1921–2014 | CDU | Landesliste | |
Wilhelm Lüke | 1934 | CDU | 118 Paderborn II | |
Rainer Maedge | 1944 | SPD | 019 Köln VII | ausgeschieden am 29. Juni 1987 |
Helmut Marmulla | 1933–1997 | SPD | 085 Recklinghausen V | |
Klaus Matthiesen | 1941–1998 | SPD | 138 Unna III – Hamm I | |
Hildegard Matthäus | 1934 | CDU | Landesliste | |
Manfred Ludwig Mayer | 1934 | SPD | 048 Düsseldorf V | |
Hans-Joachim Menge | 1947 | CDU | Landesliste | nachgerückt am 6. Juli 1988 |
Loke Mernizka | 1939 | SPD | 146 Siegen-Wittgenstein III | |
Heinrich Meuffels | 1927–2005 | CDU | 005 Heinsberg I | |
Friedel Meyer | 1929–2007 | FDP | Landesliste | |
Günter Meyer zur Heide | 1936 | SPD | 108 Herford I | |
Georg-Wilhelm Mietz | 1932–2005 | CDU | Landesliste | ausgeschieden am 28. Februar 1990 |
Paul Mohr | 1936 | CDU | Landesliste | |
Marie-Luise Morawietz | 1932–2014 | SPD | 056 Viersen I | |
Hans-Dieter Moritz | 1940 | SPD | 145 Siegen-Wittgenstein II | |
Gerd Müller | 1940–2003 | SPD | 074 Mülheim II | |
Hagen Müller | 1944 | SPD | 151 Märkischer Kreis IV | |
Helmut Müller | 1931–2012 | SPD | 008 Düren II | |
Karl Nagel | 1928–2013 | CDU | 092 Borken II | |
Walter Neuhaus | 1932 | CDU | Landesliste | |
Ilse Oel | 1932–2004 | CDU | Landesliste | |
Friedhelm Ottlinger | 1930–2011 | SPD | 123 Ennepe-Ruhr-Kreis III | |
Heinz Paus | 1948 | CDU | Landesliste | |
Johannes Pflug | 1946 | SPD | 067 Duisburg II | |
Erwin Pfänder | 1937 | SPD | 131 Dortmund II | |
Beatrix Philipp | 1945 | CDU | Landesliste | |
Ottmar Pohl | 1933–1991 | CDU | Landesliste | |
Wilhelm Pohlmann | 1928–2000 | SPD | 128 Herne I | |
Horst Posdorf | 1948–2017 | CDU | Landesliste | |
Diether Posser | 1922–2010 | SPD | 079 Essen V | |
Bernd Poulheim | 1932–1995 | SPD | 009 Erftkreis I | |
Franz Püll | 1927 | CDU | Landesliste | |
Horst Radtke | 1941–2017 | SPD | 075 Essen I | |
Johannes Rau | 1931–2006 | SPD | 035 Wuppertal III | |
Marita Rauterkus | 1942 | SPD | 016 Köln IV | |
Andreas Reichel | 1961 | FDP | Landesliste | |
Egbert Reinhard | 1928–2004 | SPD | 088 Gelsenkirchen II | |
Adolf Retz | 1942 | SPD | 007 Düren I | |
Herbert Reul | 1952 | CDU | Landesliste | |
Hans Reymann | 1925–1988 | SPD | 046 Düsseldorf III | † 17. Januar 1988 |
Ilse Ridder-Melchers | 1944 | SPD | Landesliste | nachgerückt am 7. November 1985 |
Franz Riehemann | 1921–1997 | CDU | 095 Steinfurt I – Coesfeld II | |
Horst Ludwig Riemer | 1933–2017 | FDP | Landesliste | |
Gerd Ripkens | 1929–1988 | CDU | Landesliste | † 31. Mai 1988 |
Franz Riscop | 1933–2016 | CDU | 028 Rhein-Sieg-Kreis II | |
Marlis Robels-Fröhlich | 1937 | CDU | Landesliste | |
Gerhard Rödding | 1933 | CDU | Landesliste | ausgeschieden am 23. September 1987 |
Achim Rohde | 1936 | FDP | Landesliste | |
Hans Rohe | 1931–2003 | SPD | 112 Minden-Lübbecke III | |
Michael Ruppert | 1946 | FDP | Landesliste | |
Karl-Heinz Rusche | 1941 | SPD | 083 Recklinghausen III | |
Antonius Rüsenberg | 1943–2016 | CDU | 116 Höxter | |
Manfred H.G. Sanden | 1940 | CDU | Landesliste | |
Hartmut Schauerte | 1944 | CDU | 147 Olpe | |
Jürgen Schaufuß | 1940 | SPD | 010 Erftkreis II | |
Fritz Schaumann | 1946–2017 | FDP | Landesliste | ausgeschieden am 26. Mai 1988 |
Udo Scheepers | 1946–1986 | SPD | 148 Märkischer Kreis I | † 22. April 1986 |
Heinz-Helmich van Schewick | 1940 | CDU | 031 Bonn I | |
Heinz Schleußer | 1936–2000 | SPD | 071 Oberhausen I | |
Wolfgang Schlotmann | 1941–2011 | CDU | Landesliste | ausgeschieden am 30. November 1989 |
Ulrich Schmidt | 1942 | SPD | 122 Ennepe-Ruhr-Kreis II | |
Karl-Heinz Schnepel | 1932–2008 | SPD | 109 Herford II | |
Herbert Schnoor | 1927 | SPD | 044 Düsseldorf I | |
Friedrich Schreiber | 1934 | SPD | 136 Unna I | |
Toni Schröder | 1932–2011 | CDU | 117 Paderborn I | |
Karl Schultheis | 1953 | SPD | 002 Aachen II | |
Volkmar Schultz | 1938 | SPD | 014 Köln II | |
Joachim Schultz-Tornau | 1943 | FDP | Landesliste | |
Robert Schumacher | 1936–1995 | SPD | 037 Remscheid | |
Werner Schumacher | 1932–1990 | CDU | 012 Euskirchen II | |
Hans Schwier | 1926–1996 | SPD | 104 Gütersloh III | |
Herbert Schwirtz | 1929 | SPD | 126 Bochum III | |
Gunther Sieg | 1936–2008 | SPD | 097 Steinfurt III | |
Anne-Hanne Siepenkothen | 1949 | CDU | Landesliste | |
Franz Skorzak | 1929 | CDU | 093 Borken III | |
Horst Sommerfeld | 1930 | SPD | 084 Recklinghausen IV | |
Johannes Ernst Sondermann | 1930–2007 | SPD | 006 Heinsberg II | |
Heinz Soénius | 1929 | CDU | Landesliste | |
Günter Spangenberg | 1938–2016 | SPD | Landesliste | nachgerückt am 27. Juni 1989 |
Brigitte Speth | 1944 | SPD | 049 Düsseldorf VI | |
Klaus Stallmann | 1945 | CDU | Landesliste | |
Horst Steinkühler | 1936 | SPD | 113 Lippe I | |
Martin Stevens | 1929–2015 | SPD | 003 Kreis Aachen I | |
Klaus Strehl | 1943 | SPD | 090 Bottrop | |
Karl Ernst Strothmann | 1928 | CDU | Landesliste | |
Ernst-Otto Stüber | 1940 | SPD | 124 Bochum I | |
Werner Stump | 1943 | CDU | Landesliste | |
Christa Thoben | 1941 | CDU | Landesliste | |
Marianne Thomann-Stahl | 1954 | FDP | Landesliste | |
Jürgen Thulke | 1938 | SPD | 076 Essen II | |
Karl Trabalski | 1923–2009 | SPD | 045 Düsseldorf II | |
Reinhold Trinius | 1934–2018 | SPD | 111 Minden-Lübbecke II | |
Hagen Tschoeltsch | 1941 | FDP | Landesliste | |
Hans-Karl von Unger | 1930 | CDU | Landesliste | |
Margarete Verstegen | 1929–2008 | CDU | Landesliste | |
Heinz Voetmann | 1928 | CDU | 023 Rheinisch-Bergischer Kreis II | |
Hans Vorpeil | 1937 | SPD | 004 Kreis Aachen II | |
Hans Wagner | 1934–1993 | CDU | Landesliste | |
Ernst Martin Walsken | 1947 | SPD | 038 Solingen I | |
Hans Watzke | 1932–2014 | CDU | 143 Hochsauerlandkreis II | |
Hans Georg Weiss | 1927–2008 | CDU | Landesliste | |
Gerhard Wendzinski | 1935 | SPD | 132 Dortmund III | |
Willi Wessel | 1937 | SPD | 081 Recklinghausen I | |
Joachim Westermann | 1948–2018 | SPD | 142 Hochsauerlandkreis I | |
Rudolf Wickel | 1933 | FDP | Landesliste | |
Johannes Wilde | 1936 | CDU | 029 Rhein-Sieg-Kreis III | |
Reinhard Wilmbusse | 1932–2014 | SPD | 114 Lippe II | |
Richard Winkels | 1920–2009 | SPD | Landesliste | nachgerückt am 28. April 1986 |
Ruth H. Witteler-Koch | 1947 | FDP | Landesliste | |
Marie-Luise Woldering | 1934 | CDU | Landesliste | |
Gerd-Peter Wolf | 1951 | SPD | 077 Essen III | |
Bernhard Worms | 1930 | CDU | Landesliste | |
Christoph Zöpel | 1943 | SPD | 127 Bochum IV |
Literatur |
60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}